HERRERO FUENTES DAVID
Informe ejecutivo de HERRERO FUENTES DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERO FUENTES DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATFORMCO HIDROGENO SL | Apoderado | 29/08/2023 | |
ALCUDIA PHOSPHATES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2023 | |
TRICHODEX SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2022 | |
PLATFORMCO HIDROGENO SL | Consejero | 04/05/2022 | |
FERTIBERIA SA | Apoderado | 08/07/2021 | |
QUIMICA DEL ESTRONCIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2021 | |
AGRALIA FERTILIZANTES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2021 | |
FERCAMPO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2021 | |
FERTIBERIA CORPORATE SL | Apoderado | 09/02/2021 | |
FERTIBERIA CORPORATE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HERRERO FUENTES DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO FUENTES DAVID
Empresa: HISPAMARBIOTECH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5226 , F 46, S 8, H SE 85930, I/A 8 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-41
Empresa: PLATFORMCO HIDROGENO SL
Apoderado
- Herrero Fuentes David
- Martinez Rodriguez Antonio
- Rodriguez Emmanuel Alain Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42845 , F 59, S 8, H M 757489, I/A 10 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-28
Empresa: ALCUDIA PHOSPHATES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37967 , F 205, S 8, H M 676036, I/A 6 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: TRICHODEX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7183 , F 102, S 8, H SE 21982, I/A 17 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-41
Empresa: HISPAMARBIOTECH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5226 , F 45, S 8, H SE 85930, I/A 7 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-41
Empresa: FERTIBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 10, S 8, H M 53131, I/A 543 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: PLATFORMCO HIDROGENO SL
Consejero
- Goñi Del Cacho Javier
- Herrero Fuentes David
- Iglesias Rodriguez Luis
- Van Doorn Marcus Albertus Martha Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42845 , F 55, S 8, H M 757489, I/A 4 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: FERTIBERIA SA
Apoderado
- Herrero Fuentes David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 2, S 8, H M 53131, I/A 533 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Empresa: QUIMICA DEL ESTRONCIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Panizo Tamargo Alfredo
- Herrero Fuentes David
- Muñoz Lopez De Carrizosa Ivan
- Navarro Alvarez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23653 , F 170, S 8, H M 146135, I/A 107 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: AGRALIA FERTILIZANTES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Panizo Tamargo Alfredo
- Herrero Fuentes David
- Muñoz Lopez De Carrizosa Ivan
- Navarro Alvarez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 175, S 8, H HU 7263, I/A 45 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-22
VER MAS ACTOS
Información de HERRERO FUENTES DAVID
Mostramos los datos de HERRERO FUENTES DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO FUENTES DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos