BUJEDA PEREZ INMACULADA
Informe ejecutivo de BUJEDA PEREZ INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUJEDA PEREZ INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERTIBERIA CORPORATE SL | Apoderado | 14/03/2024 | |
FERTIBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/02/2024 | |
FERTIBERIA CORPORATE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2023 | |
ALCUDIA PHOSPHATES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2023 | |
FERTIBERIA CORPORATE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/02/2023 |
VINCULACIONES DE BUJEDA PEREZ INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUJEDA PEREZ INMACULADA
Empresa: FERTIBERIA CORPORATE SL
Apoderado
- Bujeda Perez Inmaculada
- Lafitte Pascual Carlos
- Moya Martinez Jose Ignacio
- Velazquez De Pozo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 42, S 8, H M 700166, I/A 43 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Empresa: FERTIBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bujeda Perez Inmaculada
- Lafitte Pascual Carlos
- Moya Martinez Jose Ignacio
- Velazquez De Pozo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 27, S 8, H M 53131, I/A 573 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: FERTIBERIA CORPORATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bujeda Perez Inmaculada
- Lafitte Pascual Carlos
- Moya Martinez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41293 , F 145, S 8, H M 700166, I/A 40 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: ALCUDIA PHOSPHATES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bujeda Perez Inmaculada
- Lafitte Pascual Carlos
- Moya Martinez Jose Ignacio
- Navarro Alvarez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37967 , F 205, S 8, H M 676036, I/A 5 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: FERTIBERIA CORPORATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bujeda Perez Inmaculada
- Lafitte Pascual Carlos
- Moya Martinez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41293 , F 135, S 8, H M 700166, I/A 26 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: FERTIBERIA CASTILLA LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 143, S 8, H M 298388, I/A 65 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Empresa: FERTIBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 10, S 8, H M 53131, I/A 543 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: FERTIBERIA CASTILLA LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bujeda Perez Inmaculada
- Garcia Jañez Maria Felisa
- Lafitte Pascual Carlos
- Moya Martinez Jose Ignacio
- Navarro Alvarez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 143, S 8, H M 298388, I/A 64 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: FERTIBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bujeda Perez Inmaculada
- Lafitte Pascual Carlos
- Moya Martinez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 9, S 8, H M 53131, I/A 542 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: FERTIBERIA CASTILLA LEON SA
Apoderado
- Bujeda Perez Inmaculada
- Bujeda Perez Inmaculada
- Garcia Jañez Maria Felisa
- Garrido Ruano Jose Luis
- Garrido Ruano Jose Luis
- Lafitte Pascual Carlos
- Lafitte Pascual Carlos
- Navarro Alvarez Juan Ignacio
- Navarro Alvarez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17391 , F 143, S 8, H M 298388, I/A 63 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
VER MAS ACTOS
Información de BUJEDA PEREZ INMACULADA
Mostramos los datos de BUJEDA PEREZ INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUJEDA PEREZ INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos