HERRERA DEL AMO CRISTINA
Informe ejecutivo de HERRERA DEL AMO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERA DEL AMO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARLOS HERRERA JEREZ SL | Administrador Solidario | 27/05/2021 | 01/02/2024 |
GRUPO HERRERA PREMIUM FOOD SL | Apoderado | 24/11/2021 | 22/06/2023 |
VINCULACIONES DE HERRERA DEL AMO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA DEL AMO CRISTINA
Empresa: CARLOS HERRERA JEREZ SL
Administrador Solidario
- Del Amo Silgo Eduviges
- Herrera Del Amo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16509 , F 198, S 8, H M 281107, I/A 5 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: GRUPO HERRERA PREMIUM FOOD SL
Apoderado
- Herrera Del Amo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42715 , F 9, S 8, H M 755394, I/A 4 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: GRUPO HERRERA PREMIUM FOOD SL
Apoderado
- Herrera Del Amo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42715 , F 9, S 8, H M 755394, I/A 2 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: CARLOS HERRERA JEREZ SL
Administrador Solidario
- Del Amo Silgo Eduviges
- Herrera Del Amo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16509 , F 197, S 8, H M 281107, I/A 3 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-28
Información de HERRERA DEL AMO CRISTINA
Mostramos los datos de HERRERA DEL AMO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA DEL AMO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos