DEL AMO SILGO EDUVIGES
Informe ejecutivo de DEL AMO SILGO EDUVIGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL AMO SILGO EDUVIGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARLOS HERRERA JEREZ SL | Administrador Mancomunado | 01/02/2024 | |
CARLOS HERRERA JEREZ SL | Socio Unico | 19/10/2021 | |
CARLOS HERRERA JEREZ SL | Apoderado | 26/11/2019 |
VINCULACIONES DE DEL AMO SILGO EDUVIGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL AMO SILGO EDUVIGES
Empresa: CARLOS HERRERA JEREZ SL
Administrador Mancomunado
- Del Amo Silgo Eduviges
- Herrera Del Amo Carlos
- Herrera Del Amo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16509 , F 198, S 8, H M 281107, I/A 5 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: CARLOS HERRERA JEREZ SL
Administrador Solidario
- Del Amo Silgo Eduviges
- Herrera Del Amo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16509 , F 198, S 8, H M 281107, I/A 5 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: CARLOS HERRERA JEREZ SL
Socio Único
- Del Amo Silgo Eduviges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16509 , F 197, S 8, H M 281107, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: CARLOS HERRERA JEREZ SL
Administrador Solidario
- Del Amo Silgo Eduviges
- Herrera Del Amo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16509 , F 197, S 8, H M 281107, I/A 3 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-28
Empresa: CARLOS HERRERA JEREZ SL
Apoderado
- Del Amo Silgo Eduviges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16509 , F 196, S 8, H M 281107, I/A 2 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Información de DEL AMO SILGO EDUVIGES
Mostramos los datos de DEL AMO SILGO EDUVIGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL AMO SILGO EDUVIGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos