HERNANDEZ GONZALEZ SARA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ GONZALEZ SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ GONZALEZ SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERGONAUTO SL | Administrador Solidario | 21/05/2021 | |
PINTAHER SL | Administrador Solidario | 19/04/2021 | |
SUPERMERCADO BIG BEN SL | Administrador Unico | 14/01/2014 | |
SUPERMERCADO BIG BEN SL | Socio Unico | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ GONZALEZ SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ GONZALEZ SARA
Empresa: SUIM ALQUILERES Y SUMINISTROS SL
Apoderado
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2340 , F 162, S 8, H GC 41532, I/A 12 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-35
Empresa: HERGONAUTO SL
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Isidro
- Hernandez Gonzalez Luis Miguel
- Hernandez Gonzalez Roberto
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16468 , F 96, S 8, H M 280222, I/A 6 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: PINTAHER SL
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Isidro
- Hernandez Gonzalez Luis Miguel
- Hernandez Gonzalez Roberto
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 218, S 8, H TO 20190, I/A 6 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-45
Empresa: PINTAHER SL
Administrador Unico
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 218, S 8, H TO 20190, I/A 6 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-45
Empresa: CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ SL
Apoderado
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 125, S 8, H GC 31548, I/A 7 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-35
Empresa: SUIM ALQUILERES Y SUMINISTROS SL
Apoderado
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 32, S 8, H GC 41532, I/A 5 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-35
Empresa: SUPERMERCADO BIG BEN SL
Socio Único
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 138, S 8, H SA 6034, I/A 3 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-37
Empresa: SUPERMERCADO BIG BEN SL
Administrador Unico
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 138, S 8, H SA 6034, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-37
Información de HERNANDEZ GONZALEZ SARA
Mostramos los datos de HERNANDEZ GONZALEZ SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ GONZALEZ SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos