HERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERGONAUTO SL | Administrador Solidario | 21/05/2021 | |
PINTAHER SL | Administrador Solidario | 19/04/2021 | |
PINTAHER SL | Apoderado Solidario | 09/05/2013 | |
HERGONAUTO SL | Apoderado | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO
Empresa: HERGONAUTO SL
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Isidro
- Hernandez Gonzalez Luis Miguel
- Hernandez Gonzalez Roberto
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16468 , F 96, S 8, H M 280222, I/A 6 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: PINTAHER SL
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Isidro
- Hernandez Gonzalez Luis Miguel
- Hernandez Gonzalez Roberto
- Hernandez Gonzalez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 218, S 8, H TO 20190, I/A 6 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-45
Empresa: PINTAHER SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Gonzalez Isidro
- Hernandez Gonzalez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 11, S 8, H TO 20190, I/A 4 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-45
Empresa: HERGONAUTO SL
Apoderado
- Hernandez Gonzalez Isidro
- Hernandez Gonzalez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16468 , F 95, S 8, H M 280222, I/A 5 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Información de HERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO
Mostramos los datos de HERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos