HERNANDEZ CORDERO REBECA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CORDERO REBECA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ CORDERO REBECA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BABYROOM FRANQUICIA SL | Administrador Solidario | 16/05/2012 | 31/10/2013 |
BABYROOM SL | Administrador Solidario | 26/01/2010 | 25/06/2013 |
BABYROOM SL | Administrador Mancomunado | 17/11/2009 | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CORDERO REBECA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CORDERO REBECA
Empresa: BABYROOM FRANQUICIA SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 168, S 8, H VA 24840, I/A 2 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-47
Empresa: BABYROOM SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 34, S 8, H S 21307, I/A 5 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-39
Empresa: BABYROOM FRANQUICIA SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 166, S 8, H VA 24840, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
Empresa: BABYROOM SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 33, S 8, H S 21307, I/A 3 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-39
Empresa: BABYROOM SL
Administrador Mancomunado
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 33, S 8, H S 21307, I/A 3 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-39
Empresa: BABYROOM SL
Administrador Mancomunado
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 31, S 8, H S 21307, I/A 1 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-39
Información de HERNANDEZ CORDERO REBECA
Mostramos los datos de HERNANDEZ CORDERO REBECA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CORDERO REBECA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos