DANTAS SIERRA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de DANTAS SIERRA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DANTAS SIERRA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BABYROOM SL | Apoderado | 19/11/2009 | 16/04/2015 |
BABYROOM FRANQUICIA SL | Administrador Solidario | 16/05/2012 | 31/10/2013 |
BABYROOM SL | Administrador Solidario | 26/01/2010 | 25/06/2013 |
DANTAS Y SIERRA SL | Administrador Solidario | 29/11/2012 | |
LAS TERRAZAS DE PUENTE ARCE SL | Administrador Solidario | 29/11/2012 | |
LAS CUARTAS DE RENEDO SL | Administrador Solidario | 29/11/2012 | |
VILLA RIVAS 20 SL | Administrador Solidario | 29/11/2012 | |
BABYROOM SL | Administrador Mancomunado | 17/11/2009 | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE DANTAS SIERRA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANTAS SIERRA MARIA TERESA
Empresa: BABYROOM FRANQUICIA SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 168, S 8, H VA 24840, I/A 2 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-47
Empresa: BABYROOM SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 34, S 8, H S 21307, I/A 5 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-39
Empresa: VILLA RIVAS 20 SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Sierra Souto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 153, S 8, H S 17292, I/A 2 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-39
Empresa: LAS CUARTAS DE RENEDO SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Sierra Souto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 158, S 8, H S 17293, I/A 2 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-39
Empresa: LAS TERRAZAS DE PUENTE ARCE SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Sierra Souto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 183, S 8, H S 14846, I/A 2 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-39
Empresa: DANTAS Y SIERRA SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Ricardo Dantas Iturzaeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634 , F 56, S 8, H S 8455, I/A 3 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-39
Empresa: BABYROOM FRANQUICIA SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 166, S 8, H VA 24840, I/A 1 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
Empresa: BABYROOM SL
Administrador Solidario
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 33, S 8, H S 21307, I/A 3 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-39
Empresa: BABYROOM SL
Administrador Mancomunado
- Dantas Sierra Maria Teresa
- Hernandez Cordero Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 33, S 8, H S 21307, I/A 3 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-39
Empresa: BABYROOM SL
Apoderado
- Dantas Sierra Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 32, S 8, H S 21307, I/A 2 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-39
VER MAS ACTOS
Información de DANTAS SIERRA MARIA TERESA
Mostramos los datos de DANTAS SIERRA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANTAS SIERRA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos