HERNANDEZ CABRIA MARTA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CABRIA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ CABRIA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO ESPAÑOL DE NUTRICION PERSONALIZADA SA | Apoderado Mancomunado | 11/05/2020 | |
INSTITUTO ESPAÑOL DE NUTRICION PERSONALIZADA SA | Consejero | 05/07/2019 | |
INSTITUTO ESPAÑOL DE NUTRICION PERSONALIZADA SA | Apoderado | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CABRIA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CABRIA MARTA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Cabria Marta
- Iglesias Barcia Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314 , F 21, S 8, H AS 53347, I/A 7 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-33
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314 , F 19, S 8, H AS 53347, I/A 4 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-33
Administrador Mancomunado
- Hernandez Cabria Marta
- Iglesias Barcia Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314 , F 19, S 8, H AS 53347, I/A 4 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-33
Apoderado
- Hernandez Cabria Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314 , F 19, S 8, H AS 53347, I/A 3 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-33
Administrador Mancomunado
- Hernandez Cabria Marta
- Iglesias Barcia Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314 , F 14, S 8, H AS 53347, I/A 1 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-33
Información de HERNANDEZ CABRIA MARTA
Mostramos los datos de HERNANDEZ CABRIA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CABRIA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos