HERNANDEZ ALAMEDA PILAR
Informe ejecutivo de HERNANDEZ ALAMEDA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ ALAMEDA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y URBANIZACIONES SOTILLO SA | Consejero | 07/01/2016 | |
IBIZA 74 SA | Consejero | 14/09/2012 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ ALAMEDA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ ALAMEDA PILAR
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7504 , F 9, S 8, H M 121400, I/A 9 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Empresa: IBIZA 74 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11433 , F 48, S 8, H M 179580, I/A 12 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7504 , F 8, S 8, H M 121400, I/A 8 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: IBIZA 74 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11433 , F 48, S 8, H M 179580, I/A 11 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7504 , F 8, S 8, H M 121400, I/A 7 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: IBIZA 74 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11433 , F 47, S 8, H M 179580, I/A 10 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
Información de HERNANDEZ ALAMEDA PILAR
Mostramos los datos de HERNANDEZ ALAMEDA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ ALAMEDA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos