CORTES CAMPOS FRANCISCO
Informe ejecutivo de CORTES CAMPOS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES CAMPOS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y URBANIZACIONES SOTILLO SA | Consejero Delegado Solidario | 07/01/2016 | |
PROMOCIONES Y URBANIZACIONES SOTILLO SA | Presidente | 07/01/2016 | |
PROMOCIONES Y URBANIZACIONES SOTILLO SA | Consejero | 07/01/2016 | |
IBIZA 74 SA | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2012 | |
IBIZA 74 SA | Presidente | 14/09/2012 | |
IBIZA 74 SA | Consejero | 14/09/2012 |
VINCULACIONES DE CORTES CAMPOS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES CAMPOS FRANCISCO
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
- Cortes Campos Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7504 , F 9, S 8, H M 121400, I/A 9 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Empresa: IBIZA 74 SA
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
- Cortes Campos Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11433 , F 48, S 8, H M 179580, I/A 12 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
- Cortes Campos Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7504 , F 8, S 8, H M 121400, I/A 8 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: IBIZA 74 SA
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
- Cortes Campos Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11433 , F 48, S 8, H M 179580, I/A 11 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
- Cortes Campos Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7504 , F 8, S 8, H M 121400, I/A 7 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: IBIZA 74 SA
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
Consejero
- Cortes Campos Francisco
- De La Antonia Sopeña Felix
- Hernandez Alameda Pilar
Presidente
- Cortes Campos Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11433 , F 47, S 8, H M 179580, I/A 10 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
Información de CORTES CAMPOS FRANCISCO
Mostramos los datos de CORTES CAMPOS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES CAMPOS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos