HERNAN VALIENTE VICTOR EDUARDO
Informe ejecutivo de HERNAN VALIENTE VICTOR EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNAN VALIENTE VICTOR EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIFER SL | Administrador Solidario | 11/01/2016 | |
B2 SITEC SA | Administrador Solidario | 08/01/2016 | |
SICALIA 2 SL | Administrador Solidario | 16/12/2015 | |
HERNAN AUTOMOCION SL | Administrador Solidario | 09/10/2015 | |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR SL | Administrador Solidario | 08/10/2015 | |
INDUSTRIAS SANHER SL | Administrador Solidario | 08/10/2015 |
VINCULACIONES DE HERNAN VALIENTE VICTOR EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNAN VALIENTE VICTOR EDUARDO
Empresa: B2 SITEC SA
Administrador Solidario
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3667 , F 188, S 8, H M 61669, I/A 13 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Empresa: DISTRIFER SL
Administrador Solidario
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 8, S 8, H M 52763, I/A 3 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: B2 SITEC SA
Administrador Solidario
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3667 , F 184, S 8, H M 61669, I/A 12 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: SICALIA 2 SL
Administrador Solidario
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9077 , F 126, S 8, H M 146060, I/A 4 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Empresa: HERNAN AUTOMOCION SL
Administrador Solidario
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12391 , F 30, S 8, H M 196946, I/A 7 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: HERNAN AUTOMOCION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Hernan Cortijo Victor
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor Eduardo
- Valiente Rincon Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12391 , F 30, S 8, H M 196946, I/A 7 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: INDUSTRIAS SANHER SL
Administrador Solidario
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 168, S 8, H M 53480, I/A 10 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Administrador Solidario
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 187, S 8, H M 47852, I/A 9 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Información de HERNAN VALIENTE VICTOR EDUARDO
Mostramos los datos de HERNAN VALIENTE VICTOR EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNAN VALIENTE VICTOR EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos