HERNAN CORTIJO VICTOR
Informe ejecutivo de HERNAN CORTIJO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE HERNAN CORTIJO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIFER SL | Administrador Unico | 11/01/2016 | |
B2 SITEC SA | Administrador Unico | 29/11/2012 | 08/01/2016 |
SICALIA 2 SL | Administrador Unico | 16/12/2015 | |
HERNAN AUTOMOCION SL | Consejero Delegado Solidario | 09/10/2015 | |
HERNAN AUTOMOCION SL | Presidente | 09/10/2015 | |
HERNAN AUTOMOCION SL | Consejero | 09/10/2015 | |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR SL | Consejero Delegado Solidario | 08/10/2015 | |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR SL | Presidente | 08/10/2015 | |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR SL | Consejero | 08/10/2015 | |
INDUSTRIAS SANHER SL | Consejero Delegado Solidario | 08/10/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HERNAN CORTIJO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNAN CORTIJO VICTOR
Empresa: DISTRIFER SL
Administrador Unico
- Hernan Cortijo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 8, S 8, H M 52763, I/A 3 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: B2 SITEC SA
Administrador Unico
- Hernan Cortijo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3667 , F 184, S 8, H M 61669, I/A 12 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: SICALIA 2 SL
Administrador Unico
- Hernan Cortijo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9077 , F 126, S 8, H M 146060, I/A 4 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Empresa: HERNAN AUTOMOCION SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernan Cortijo Victor
- Valiente Rincon Maria
Consejero
- Hernan Cortijo Victor
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor Eduardo
- Valiente Rincon Maria
Presidente
- Hernan Cortijo Victor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12391 , F 30, S 8, H M 196946, I/A 7 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: INDUSTRIAS SANHER SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernan Cortijo Victor
- Valiente Rincon Maria
Consejero
- Hernan Cortijo Victor
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor
- Valiente Rincon Maria
Presidente
- Hernan Cortijo Victor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 168, S 8, H M 53480, I/A 10 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Consejero Delegado Solidario
- Hernan Cortijo Victor
- Valiente Rincon Maria
Consejero
- Hernan Cortijo Victor
- Hernan Valiente Maria Cristina
- Hernan Valiente Victor
- Valiente Rincon Maria
Presidente
- Hernan Cortijo Victor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 187, S 8, H M 47852, I/A 9 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Empresa: B2 SITEC SA
Administrador Unico
- Hernan Cortijo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3667 , F 183, S 8, H M 61669, I/A 11 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Información de HERNAN CORTIJO VICTOR
Mostramos los datos de HERNAN CORTIJO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNAN CORTIJO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos