HERMOSA BURGOS YOLANDA
Informe ejecutivo de HERMOSA BURGOS YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERMOSA BURGOS YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA | M.Com.Ej | 04/11/2015 |
VINCULACIONES DE HERMOSA BURGOS YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMOSA BURGOS YOLANDA
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Hermosa Burgos Yolanda
Apoderado
- Hermosa Burgos Yolanda
- Revuelta Lucas Begoña
- Revuelta Lucas Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 195, S 8, H M 259543, I/A 115 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 193, S 8, H M 259543, I/A 111 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
M.Com.Ej
Pte.C.Ej
Sec.C.Ej
- Hermosa Burgos Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 185, S 8, H M 259543, I/A 95 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
Apoderado Solidario
- Hermosa Burgos Yolanda
- Roomans Nicola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 165, S 8, H M 259543, I/A 58 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
Información de HERMOSA BURGOS YOLANDA
Mostramos los datos de HERMOSA BURGOS YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMOSA BURGOS YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos