HERMANN HANS CHRISTOPH WIRTZ
Informe ejecutivo de HERMANN HANS CHRISTOPH WIRTZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERMANN HANS CHRISTOPH WIRTZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALLI WIN IBERICA SL | Consejero | 07/07/2016 | 10/08/2023 |
DALLI WIN IBERICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/07/2016 | 10/08/2023 |
DALLI WIN IBERICA SL | Presidente | 07/07/2016 | 02/08/2018 |
DALLI WIN IBERICA SL | Consejero | 06/08/2015 | 07/07/2016 |
DALLI WIN IBERICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/08/2015 | 07/07/2016 |
DALLI WIN IBERICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/10/2010 | 06/08/2015 |
DALLI WIN IBERICA SL | Consejero | 06/10/2010 | 06/08/2015 |
VINCULACIONES DE HERMANN HANS CHRISTOPH WIRTZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMANN HANS CHRISTOPH WIRTZ
Empresa: DALLI WIN IBERICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Asmus Gerhard Wolff
- Dieter Baur
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Ingo Steinbach
- Roger Franz Willi Welter
Presidente
- Hermann Hans Christoph Wirtz
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 32, S 8, H B 394013, I/A 16 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-08
Empresa: DALLI WIN IBERICA SL
Consejero
- Asmus Gerhard Wolff
- Dieter Baur
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Ingo Steinbach
- Roger Franz Willi Welter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 31, S 8, H B 394013, I/A 15 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-08
Empresa: DALLI WIN IBERICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Horst Josef Reimig
- Markus Christoph Kessler
Consejero
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Horst Josef Reimig
- Markus Christoph Kessler
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 31, S 8, H B 394013, I/A 15 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-08
Empresa: DALLI WIN IBERICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Horst Josef Reimig
- Markus Christoph Kessler
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 31, S 8, H B 394013, I/A 14 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
Empresa: DALLI WIN IBERICA SL
Consejero
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Horst Josef Reimig
- Markus Christoph Kessler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 29, S 8, H B 394013, I/A 13 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
Empresa: DALLI WIN IBERICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Horst Josef Reimig
- Markus Christoph Kessler
Consejero
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Horst Josef Reimig
- Markus Christoph Kessler
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 29, S 8, H B 394013, I/A 13 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
Empresa: WIN CULT IBERICA SL
Consejero
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Horst Josef Reimig
- Markus Christoph Kessler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 25, S 8, H B 394013, I/A 3 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-08
Empresa: WIN CULT IBERICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hermann Hans Christoph Wirtz
- Horst Josef Reimig
- Markus Christoph Kessler
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41660 , F 25, S 8, H B 394013, I/A 4 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-08
Información de HERMANN HANS CHRISTOPH WIRTZ
Mostramos los datos de HERMANN HANS CHRISTOPH WIRTZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMANN HANS CHRISTOPH WIRTZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos