DALLI WIN IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Riscal, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DALLI WIN IBERICA SL
CIF B65203788
Capital Social 3000000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/10/2009
Nombres Anteriores
- WIN CULT IBERICA SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DALLI WIN IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DALLI WIN IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguinaco Moreno Jorge | Apoderado | 21/01/2010 | 10/08/2023 |
Aguinaco Moreno Jorge | Apoderado Solidario | 10/08/2023 | |
Asmus Gerhard Wolff | Consejero | 07/07/2016 | 10/08/2023 |
Asmus Gerhard Wolff | Consejero Delegado Mancomunado | 07/07/2016 | 10/08/2023 |
Braun Nikolaus Itmar | Apoderado | 10/08/2023 | |
Chambers Maxwell Carl | Consejero | 22/05/2023 | 10/08/2023 |
Diederich Frank | Apoderado | 10/08/2023 | |
Dieter Baur | Consejero | 07/07/2016 | 10/08/2023 |
Dieter Baur | Consejero Delegado Mancomunado | 07/07/2016 | 10/08/2023 |
DR FRUHBECK ABOGADOS SLP | Secretario No Consejero | 02/08/2018 | 10/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DALLI WIN IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 122, S 8, H M 632023, I/A 18 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 122, S 8, H M 632023, I/A 18 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 122, S 8, H M 632023, I/A 18 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 122, S 8, H M 632023, I/A 18 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 122, S 8, H M 632023, I/A 18 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 122, S 8, H M 632023, I/A 17 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 121, S 8, H M 632023, I/A 16 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 121, S 8, H M 632023, I/A 16 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 121, S 8, H M 632023, I/A 15 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35144 , F 121, S 8, H M 632023, I/A 15 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28