HENRICH MARK
Informe ejecutivo de HENRICH MARK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HENRICH MARK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Apoderado Solidario | 20/08/2014 | 04/04/2018 |
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Secretario | 09/07/2015 | 03/04/2018 |
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Consejero | 01/10/2014 | 03/04/2018 |
VINCULACIONES DE HENRICH MARK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENRICH MARK
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Henrich Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 83, S 8, H M 530401, I/A 17 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 82, S 8, H M 530401, I/A 16 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Secretario
- Henrich Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 79, S 8, H M 530401, I/A 10 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Consejero
- Henrich Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 78, S 8, H M 530401, I/A 7 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Frederiksen Jens Kleis
- Greyling David
- Henrich Mark
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 77, S 8, H M 530401, I/A 6 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
Información de HENRICH MARK
Mostramos los datos de HENRICH MARK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENRICH MARK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos