GREYLING DAVID
Informe ejecutivo de GREYLING DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GREYLING DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Apoderado Solidario | 20/08/2014 | 26/04/2017 |
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Presidente | 17/03/2014 | 28/12/2016 |
WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA | Consejero | 17/03/2014 | 28/12/2016 |
VINCULACIONES DE GREYLING DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GREYLING DAVID
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Greyling David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 81, S 8, H M 530401, I/A 15 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Consejero
- Greyling David
Presidente
- Greyling David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 80, S 8, H M 530401, I/A 13 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Frederiksen Jens Kleis
- Greyling David
- Henrich Mark
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 77, S 8, H M 530401, I/A 6 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
Empresa: WHG ONLINE MARKETING SPAIN SA
Consejero
- Frederiksen Jens Kleis
- Greyling David
Presidente
- Greyling David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29467 , F 76, S 8, H M 530401, I/A 4 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Información de GREYLING DAVID
Mostramos los datos de GREYLING DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GREYLING DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos