HANS JOAQUIM ROSGES
Informe ejecutivo de HANS JOAQUIM ROSGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HANS JOAQUIM ROSGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA MARKT DIAGONAL MAR BARCELONA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado | 04/05/2009 | 06/09/2023 |
MEDIA MARKT MURCIA-NUEVA CONDOMINA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado | 05/05/2009 | 24/03/2017 |
SATURN MURCIA-THADER ELECTRO SA | Apoderado Mancomunado | 04/05/2009 | 10/12/2015 |
VINCULACIONES DE HANS JOAQUIM ROSGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HANS JOAQUIM ROSGES
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Hans Joaquim Rosges
- Liebrecht Von Beyme
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 140, S 8, H MU 63597, I/A 21 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-30
Apoderado Mancomunado
- Hans Joaquim Rosges
- Liebrecht Von Beyme
- Salvador Marti Casabayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 175, S 8, H MU 63597, I/A 7 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-30
Apoderado Mancomunado
- Hans Joaquim Rosges
- Liebrecht Von Beyme
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37746 , F 57, S 8, H B 305144, I/A 8 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Empresa: SATURN MURCIA-THADER ELECTRO SA
Apoderado Mancomunado
- Hans Joaquim Rosges
- Liebrecht Von Beyme
- Salvador Marti Casabayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 186, S 8, H MU 65496, I/A 6 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-30
Información de HANS JOAQUIM ROSGES
Mostramos los datos de HANS JOAQUIM ROSGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HANS JOAQUIM ROSGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos