GUZMAN IZURRATEGUI SALVADOR
Informe ejecutivo de GUZMAN IZURRATEGUI SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUZMAN IZURRATEGUI SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOPAMIC SA | Administrador Concursal | 23/12/2013 | 20/07/2022 |
HACIENDA DEL ALAMO SL | Consejero | 24/07/2012 | 05/05/2022 |
HACIENDA DEL ALAMO SL | Secretario | 19/10/2012 | 05/05/2022 |
EPOCA 3000 SL | Administrador Concursal | 26/04/2016 | 26/04/2022 |
VINCULACIONES DE GUZMAN IZURRATEGUI SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUZMAN IZURRATEGUI SALVADOR
Empresa: TECNOPAMIC SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:27/11/2013
Número Procedimiento Concursal:000697/2013
Datos Registrales:
Tomo:
562
Libro:
129
Folio:
151
Hoja:
8-3573
Inscripción:
15
Fecha Inscripción20/07/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562, L 129, F 151, S 8, H CS 3573, I/A 15 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-12
Empresa: HACIENDA DEL ALAMO SL
Consejero
- Cruz Guzman Julian
- De Lara Villar Pedro Luis
- Guzman Gahona Emilio
- Guzman Gahona Juan Carlos
- Guzman Izurrategui Salvador
Presidente
Secretario
- Guzman Izurrategui Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5593, L 4500, F 114, S 8, H MA 61275, I/A 14 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-29
Empresa: EPOCA 3000 SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:20/05/2015
Número Procedimiento Concursal:000963/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1014
Libro:
578
Folio:
112
Hoja:
8-16140
Inscripción:
6
Fecha Inscripción26/04/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014, L 578, F 112, S 8, H CS 16140, I/A 6 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-12
Empresa: EPOCA 3000 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EPOCA 3000 SL
Nif:B12523007
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Guzman Izurrategui Salvador
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:20/05/2015
Número Procedimiento Concursal:000963/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1014
Libro:
578
Folio:
111
Hoja:
8-16140
Inscripción:
3
Fecha Inscripción26/04/2016
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014, L 578, F 111, S 8, H CS 16140, I/A 3 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-12
Empresa: TECNOPAMIC SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECNOPAMIC SA
Nif:A12030102
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Guzman Izurrategui Salvador
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:27/11/2013
Número Procedimiento Concursal:000697/2013
Datos Registrales:
Tomo:
562
Libro:
129
Folio:
150
Hoja:
8-3573
Inscripción:
14
Fecha Inscripción23/12/2013
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562, L 129, F 150, S 8, H CS 3573, I/A 14 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-12
Empresa: HACIENDA DEL ALAMO SL
Secretario
- Guzman Izurrategui Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235, L 2148, F 158, S 8, H MA 61275, I/A 10 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-29
Empresa: HACIENDA DEL ALAMO SL
Consejero
- De Lara Villar Pedro Luis
- Guzman Gahona Emilio
- Guzman Izurrategui Salvador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235, L 2148, F 158, S 8, H MA 61275, I/A 9 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-29
Información de GUZMAN IZURRATEGUI SALVADOR
Mostramos los datos de GUZMAN IZURRATEGUI SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUZMAN IZURRATEGUI SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos