GUTIERREZ PEREZAGUA FERNANDO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ PEREZAGUA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ PEREZAGUA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA | Apoderado | 13/12/2022 | |
ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA | Consejero | 02/07/2021 | |
CONSTRUCCIONES INSTALACION Y TRACCION SA | Apoderado | 27/10/2016 | |
CONSTRUCCIONES INSTALACION Y TRACCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2016 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ PEREZAGUA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ PEREZAGUA FERNANDO
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40462 , F 64, S 8, H M 545868, I/A 29 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Buceta Fernandez Alberto
- De Hoyos Perez Alfonso
- Gutierrez Perezagua Fernando
- Leal Hernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40462 , F 64, S 8, H M 545868, I/A 29 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Buceta Fernandez Alberto
- De Hoyos Perez Alfonso
- Gutierrez Perezagua Fernando
- Leal Hernandez Enrique
Consejero
- Gutierrez Perezagua Fernando
- Lopez Tello Jenaro Joaquin
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40462 , F 61, S 8, H M 545868, I/A 25 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bonilla Buendia Luz Maria
- Gutierrez Perezagua Fernando
- Lopez Lerma Maria Victoria
- Sobron Ostos Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29756 , F 192, S 8, H M 267557, I/A 49 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Apoderado
- Gutierrez Perezagua Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29756 , F 192, S 8, H M 267557, I/A 48 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Perezagua Fernando
Apoderado
- Bonilla Buendia Luz Maria
- Diez Calvo Pedro
- Diez Calvo Pedro
- Diez Calvo Pedro
- Gil Ortiz Jose Miguel
- Gil Ortiz Jose Miguel
- Gutierrez Perezagua Fernando
- Gutierrez Perezagua Fernando
- Lopez Soriano Antonio
- Lopez Soriano Antonio
- Lopez Soriano Antonio
- Sobron Ostos Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29756 , F 191, S 8, H M 267557, I/A 47 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21741 , F 37, S 8, H M 387207, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Información de GUTIERREZ PEREZAGUA FERNANDO
Mostramos los datos de GUTIERREZ PEREZAGUA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ PEREZAGUA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos