GUTIERREZ CANDELARIO MANUEL
Informe ejecutivo de GUTIERREZ CANDELARIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUTIERREZ CANDELARIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL | Vicepresidente | 26/11/2018 | |
CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL | Consejero | 26/11/2018 | |
ADR TRUCK PARTS SA | Apoderado | 17/10/2017 | |
ASOCIACION DE RECAMBISTAS 98 SL | Apoderado | 02/04/2014 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ CANDELARIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ CANDELARIO MANUEL
Empresa: CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Candelario Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 195, S 8, H M 496538, I/A 8 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Empresa: CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Gutierrez Candelario Manuel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 162, S 8, H M 496538, I/A 7 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 162, S 8, H M 496538, I/A 7 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: ALMACEN DE AUTOMOCION SA
Apoderado
- Gutierrez Candelario Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3708 , F 117, S 8, H Z 3474, I/A 13 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-50
Empresa: CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Candelario Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 161, S 8, H M 496538, I/A 4 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 160, S 8, H M 496538, I/A 3 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: ASOCIACION DE RECAMBISTAS 98 SL
Apoderado
- Gutierrez Candelario Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12817 , F 150, S 8, H M 205828, I/A 10 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Información de GUTIERREZ CANDELARIO MANUEL
Mostramos los datos de GUTIERREZ CANDELARIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ CANDELARIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos