CASTELLANOS MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de CASTELLANOS MARTINEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTELLANOS MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL | Vicesecret. | 26/11/2018 | |
CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL | Consejero | 26/11/2018 |
VINCULACIONES DE CASTELLANOS MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANOS MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
- Castellanos Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 162, S 8, H M 496538, I/A 7 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL
Consejero
- Castellanos Martinez Francisco Jose
- Castrejon Bermejo Jose Maria
- DAVA SA
- EDELMIRO RODRIGUEZ SL
- GERSTENMAIER SA
- Pino Iglesias Jose Manuel
- RECAMBIOS AUTODIESEL SA
- San Emeterio Gonzalez Maria Lourdes
Presidente
Representante
Secretario
- Castellanos Martinez Francisco Jose
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 160, S 8, H M 496538, I/A 3 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL
Apoderado
Presidente
Secretario
- Castellanos Martinez Francisco Jose
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 159, S 8, H M 496538, I/A 2 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Empresa: CONCENTRACION Y GESTION ASOCIADA SL
Consejero
- Castellanos Martinez Francisco Jose
- Castrejon Bermejo Jose Maria
- DAVA SA
- EDELMIRO RODRIGUEZ SL
- GERSTENMAIER SA
- Pino Iglesias Jose Manuel
- RECAMBIOS AUTODIESEL SA
- San Emeterio Gonzalez Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 138, S 8, H M 496538, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-28
Información de CASTELLANOS MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de CASTELLANOS MARTINEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANOS MARTINEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos