GUIU MODOL FERRAN
Informe ejecutivo de GUIU MODOL FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUIU MODOL FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORENO PUJAL SL | Administrador Concursal | 01/04/2009 | 02/06/2015 |
LLEIDA MODELS SL | Administrador Concursal | 08/05/2012 | 28/03/2014 |
VINCULACIONES DE GUIU MODOL FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIU MODOL FERRAN
Empresa: MORENO PUJAL SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:17/03/2009
Número Procedimiento Concursal:34/2009
Datos Registrales:
Tomo:
74
Libro:
0
Folio:
172
Hoja:
8-1322
Inscripción:
8
Fecha Inscripción02/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 74 , F 172, S 8, H L 1322, I/A 8 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-25
Empresa: LLEIDA MODELS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:08/03/2012
Número Procedimiento Concursal:116/2012
Datos Registrales:
Tomo:
599
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-11289
Inscripción:
7
Fecha Inscripción28/03/2014
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 189, S 8, H L 11289, I/A 7 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-25
Empresa: LLEIDA MODELS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LLEIDA MODELS SL
Nif:B25436643
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Guiu Modol Ferran
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:08/03/2012
Número Procedimiento Concursal:116/2012
Datos Registrales:
Tomo:
599
Libro:
0
Folio:
188
Hoja:
8-11289
Inscripción:
6
Fecha Inscripción08/05/2012
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 188, S 8, H L 11289, I/A 6 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-25
Empresa: MORENO PUJAL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MORENO PUJAL SL
Nif:B25274127
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Guiu Modol Ferran
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:17/03/2009
Número Procedimiento Concursal:34/2009
Datos Registrales:
Tomo:
74
Libro:
0
Folio:
109
Hoja:
8-1322
Inscripción:
6
Fecha Inscripción01/04/2009
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 74 , F 109, S 8, H L 1322, I/A 6 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-25
Información de GUIU MODOL FERRAN
Mostramos los datos de GUIU MODOL FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIU MODOL FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos