GUITART MARTINEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de GUITART MARTINEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUITART MARTINEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES DE OCIO SL | Apoderado | 23/01/2013 |
VINCULACIONES DE GUITART MARTINEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUITART MARTINEZ RAFAEL
Empresa: DH INVESTMENTS SA
Consejero Delegado Solidario
No definido
- Guitart Martinez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 61, S 8, H IM 1220, I/A 8 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-07
Empresa: INMUEBLES DE OCIO SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Guitart Martinez Rafael
- Mato Corral Abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 12, S 8, H B 223715, I/A 12 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: BARNA MATIC 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Guitart Martinez Juan
- Guitart Martinez Maria Dolores
- Guitart Martinez Rafael
- Velez Ereña Victor
- Verges Colominas Marc
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36928 , F 55, S 8, H B 185360, I/A 12 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-08
Empresa: INMUEBLES DE OCIO SL
Apoderado
- Guitart Martinez Rafael
- Mato Corral Abelardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33818 , F 12, S 8, H B 223715, I/A 11 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-08
Información de GUITART MARTINEZ RAFAEL
Mostramos los datos de GUITART MARTINEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUITART MARTINEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos