GUITART MARTINEZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de GUITART MARTINEZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUITART MARTINEZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES GUITART SL | REPR.143 RRM | 07/05/2019 | |
EMI GESTION 2000 SL | Administrador Unico | 24/05/2013 |
VINCULACIONES DE GUITART MARTINEZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUITART MARTINEZ MARIA DOLORES
Empresa: CONSTRUCCIONES GUITART SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Garcia Rojas Luisa
- Guitart Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33570 , F 114, S 8, H B 232661, I/A 6 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-08
Empresa: CONSTRUCCIONES GUITART SL
Administrador Solidario
Administrador
REPR.143 RRM
- Guitart Martinez Maria Dolores
- Guitart Solervicens Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33570 , F 114, S 8, H B 232661, I/A 6 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-08
Empresa: THE LAST BOWLING SL
Administrador Mancomunado
- Guitart Martinez Maria Dolores
- INVEREXPAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 20, S 8, H C 26038, I/A 7 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-15
Empresa: BARNA MATIC 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Guitart Martinez Juan
- Guitart Martinez Maria Dolores
- Guitart Martinez Rafael
- Velez Ereña Victor
- Verges Colominas Marc
Presidente
Secretario
- Guitart Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36928 , F 55, S 8, H B 185360, I/A 12 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-08
Empresa: EMI GESTION 2000 SL
Administrador Unico
- Guitart Martinez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 74, S 8, H B 438098, I/A 1 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Información de GUITART MARTINEZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de GUITART MARTINEZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUITART MARTINEZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos