GUISADO PARRILLA MANUEL
Informe ejecutivo de GUISADO PARRILLA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUISADO PARRILLA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES BREKO SL | Administrador Unico | 19/10/2021 |
VINCULACIONES DE GUISADO PARRILLA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUISADO PARRILLA MANUEL
Empresa: TRANSPORTES CORDOBESES DEL SUR SL
Apoderado Solidario
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 175, S 8, H CO 40912, I/A 4 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-14
Empresa: ALMACENES BREKO SL
Administrador Unico
- Guisado Parrilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 4, S 8, H CO 38069, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-14
Empresa: ALMACENES BREKO SL
Administrador Solidario
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 4, S 8, H CO 38069, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-14
Empresa: TRANSPORTES CORDOBESES DEL SUR SL
Apoderado Solidario
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 174, S 8, H CO 40912, I/A 2 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-14
Empresa: ALMACENES BREKO SL
Administrador Solidario
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 3, S 8, H CO 38069, I/A 2 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-14
Empresa: ALMACENES BREKO SL
Administrador Mancomunado
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
- Jimenez Barcia Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 3, S 8, H CO 38069, I/A 2 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-14
Empresa: ALMACENES BREKO SL
Administrador Mancomunado
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
- Jimenez Barcia Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 1, S 8, H CO 38069, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-14
Información de GUISADO PARRILLA MANUEL
Mostramos los datos de GUISADO PARRILLA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUISADO PARRILLA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos