ADAME MARTIN FRANCISCO
Informe ejecutivo de ADAME MARTIN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ADAME MARTIN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES CORDOBESES DEL SUR SL | Apoderado Solidario | 19/02/2020 | 28/04/2022 |
ALMACENES BREKO SL | Administrador Solidario | 28/01/2019 | 19/10/2021 |
ALMACENES BREKO SL | Administrador Mancomunado | 16/05/2017 | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE ADAME MARTIN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADAME MARTIN FRANCISCO
Empresa: TRANSPORTES CORDOBESES DEL SUR SL
Apoderado Solidario
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 175, S 8, H CO 40912, I/A 4 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-14
Empresa: ALMACENES BREKO SL
Administrador Solidario
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 4, S 8, H CO 38069, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-14
Empresa: TRANSPORTES CORDOBESES DEL SUR SL
Apoderado Solidario
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 174, S 8, H CO 40912, I/A 2 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-14
Empresa: ALMACENES BREKO SL
Administrador Solidario
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 3, S 8, H CO 38069, I/A 2 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-14
Empresa: ALMACENES BREKO SL
Administrador Mancomunado
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
- Jimenez Barcia Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 3, S 8, H CO 38069, I/A 2 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-14
Empresa: ALMACENES BREKO SL
Administrador Mancomunado
- Adame Martin Francisco
- Guisado Parrilla Manuel
- Jimenez Barcia Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 1, S 8, H CO 38069, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-14
Información de ADAME MARTIN FRANCISCO
Mostramos los datos de ADAME MARTIN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADAME MARTIN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos