GUIRADO RUIZ YOLANDA
Informe ejecutivo de GUIRADO RUIZ YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUIRADO RUIZ YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUIRADO TRANS SA | Administrador Solidario | 21/05/2009 | 16/11/2021 |
VINCULACIONES DE GUIRADO RUIZ YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIRADO RUIZ YOLANDA
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Administrador Solidario
- Fernandez Amador Maria Carmen
- Guirado Ruiz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 154, S 8, H SE 58683, I/A 8 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-41
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Administrador Solidario
- Fernandez Amador Maria Carmen
- Guirado Ruiz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 153, S 8, H SE 58683, I/A 6 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-41
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Administrador Solidario
- Fernandez Amador Maria Carmen
- Guirado Ruiz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 152, S 8, H SE 58683, I/A 4 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-41
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Administrador Solidario
- Fernandez Amador Maria Carmen
- Guirado Ruiz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 151, S 8, H SE 58683, I/A 3 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-41
Información de GUIRADO RUIZ YOLANDA
Mostramos los datos de GUIRADO RUIZ YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIRADO RUIZ YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos