FERNANDEZ AMADOR MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ AMADOR MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ AMADOR MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZALDER TRADE SL | Apoderado Solidario | 04/08/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ AMADOR MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ AMADOR MARIA CARMEN
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Administrador Solidario
- Fernandez Amador Maria Carmen
- Guirado Ruiz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 154, S 8, H SE 58683, I/A 8 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-41
Empresa: ZALDER TRADE SL
Apoderado
- Fernandez Amador Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7101 , F 36, S 8, H SE131724, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-41
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Administrador Solidario
- Fernandez Amador Maria Carmen
- Guirado Ruiz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 153, S 8, H SE 58683, I/A 6 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-41
Empresa: ZALDER TRADE SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Amador Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40169 , F 111, S 8, H B 324982, I/A 8 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-08
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Administrador Solidario
- Fernandez Amador Maria Carmen
- Guirado Ruiz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 152, S 8, H SE 58683, I/A 4 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-41
Empresa: ZALDER TRADE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Fernandez Amador Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40169 , F 111, S 8, H B 324982, I/A 7 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Administrador Solidario
- Fernandez Amador Maria Carmen
- Guirado Ruiz Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 151, S 8, H SE 58683, I/A 3 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-41
Empresa: GUIRADO TRANS SA
Administrador Unico
- Fernandez Amador Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 151, S 8, H SE 58683, I/A 3 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-41
Información de FERNANDEZ AMADOR MARIA CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ AMADOR MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ AMADOR MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos