GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA
Informe ejecutivo de GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVENIDA DE BURGOS 12 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2024 | |
AVENIDA DE BURGOS 12 SL | Apoderado Solidario | 29/07/2024 | |
MAPFRE SA | Apoderado Solidario | 17/07/2024 | |
MAPFRE SA | Apoderado Solidario | 04/07/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS DE LA LINERA SA | Secretario No Consejero | 03/10/2023 | |
SISTEMAS ENERGETICOS ALTAMIRA SA | Secretario No Consejero | 03/10/2023 | |
ENERGIAS RENOVABLES IBERMAP SL | Secretario No Consejero | 15/06/2023 | |
ENERGIAS RENOVABLES JUNGLA VERDE SL | Secretario No Consejero | 14/06/2023 | |
DESARROLLOS RENOVABLES FV ROMERAL SL | Secretario No Consejero | 14/06/2023 | |
PARQUES EOLICOS ALTO LAYNA SL | Secretario No Consejero | 14/06/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA
Empresa: AVENIDA DE BURGOS 12 SL
Apoderado Solidario
- Bermejo Del Campo Avelino
- Carretero Cañado Javier
- De Miguel Alonso Luis
- Del Viso Martin Sergio
- Diaz Gridilla Carlos
- Guilleuma Cuquerella Elena
- Gutierrez Maestre Luciano
- Invernon Sacristan Roberto Isaias
- Ledesma Garcia Jose Antonio
- Lopez Lopez Fernando
- Quero Fuertes Miguel Angel
- Rodero Garcia Jesus Miguel
- Rodriguez Gombau Gloria
- Santos Blanca Fernando
- Viñuales Hermida Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814610, I/A 4 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: AVENIDA DE BURGOS 12 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Vargas Alfredo
- Bermejo Del Campo Avelino
- Carretero Cañado Javier
- De Miguel Alonso Luis
- Del Viso Martin Sergio
- Delgado Martin Isabel
- Diaz Gridilla Carlos
- Guilleuma Cuquerella Elena
- Invernon Sacristan Roberto Isaias
- Lopez Lopez Fernando
- Quero Fuertes Miguel Angel
- Rodero Garcia Jesus Miguel
- Rodriguez Gombau Gloria
- Ruiz Bazaga Adolfo
- Santos Blanca Fernando
- Viñuales Hermida Pablo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814610, I/A 3 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: MAPFRE SA
Apoderado Solidario
- Guilleuma Cuquerella Elena
- Invernon Sacristan Roberto
- Muñoz Perez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 6152, I/A 758 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: MAPFRE SA
Apoderado Solidario
- Guilleuma Cuquerella Elena
- Invernon Sacristan Roberto
- Muñoz Perez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 6152, I/A 756 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS ALTAMIRA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Guilleuma Cuquerella Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6843 , F 54, S 8, H SE 48182, I/A 40 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-41
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS DE LA LINERA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Guilleuma Cuquerella Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6515 , F 150, S 8, H SE 48186, I/A 39 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-41
Empresa: ENERGIAS RENOVABLES IBERMAP SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Guilleuma Cuquerella Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42037 , F 22, S 8, H M 740616, I/A 13 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: ENERGIAS RENOVABLES JUNGLA VERDE SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Guilleuma Cuquerella Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107, L 934, F 56, S 8, H CC 16927, I/A 3 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-10
Presidente
Secretario No Consejero
- Guilleuma Cuquerella Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44676 , F 113, S 8, H M 789521, I/A 4 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: PARQUES EOLICOS ALTO LAYNA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Guilleuma Cuquerella Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41969 , F 204, S 8, H M 740719, I/A 9 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
VER MAS ACTOS
Información de GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA
Mostramos los datos de GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos