DIAZ GRIDILLA CARLOS
Informe ejecutivo de DIAZ GRIDILLA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 39
Empresas activas: 26
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DIAZ GRIDILLA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE SA | Apoderado Solidario | 19/09/2024 | |
AVENIDA DE BURGOS 12 SL | Apoderado Solidario | 29/07/2024 | |
AVENIDA DE BURGOS 12 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2024 | |
GENERAL PERON 40 2024 SL | Administrador Solidario | 21/02/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS DE LA LINERA SA | Consejero | 03/10/2023 | |
SISTEMAS ENERGETICOS ALTAMIRA SA | Consejero | 03/10/2023 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS MAPFRE SA | Administrador Solidario | 18/08/2023 | |
GENERAL PERON 40 2023 SL | Administrador Solidario | 10/07/2023 | |
ENERGIAS RENOVABLES JUNGLA VERDE SL | Consejero | 14/06/2023 | |
DESARROLLOS RENOVABLES FV ROMERAL SL | Consejero | 14/06/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIAZ GRIDILLA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GRIDILLA CARLOS
Empresa: MAPFRE SA
Apoderado Solidario
- Diaz Gridilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 6152, I/A 766 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: MAPFRE SA
Apoderado Solidario
- Diaz Gridilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 6152, I/A 764 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: AVENIDA DE BURGOS 12 SL
Apoderado Solidario
- Bermejo Del Campo Avelino
- Carretero Cañado Javier
- De Miguel Alonso Luis
- Del Viso Martin Sergio
- Diaz Gridilla Carlos
- Guilleuma Cuquerella Elena
- Gutierrez Maestre Luciano
- Invernon Sacristan Roberto Isaias
- Ledesma Garcia Jose Antonio
- Lopez Lopez Fernando
- Quero Fuertes Miguel Angel
- Rodero Garcia Jesus Miguel
- Rodriguez Gombau Gloria
- Santos Blanca Fernando
- Viñuales Hermida Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814610, I/A 4 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: AVENIDA DE BURGOS 12 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Vargas Alfredo
- Bermejo Del Campo Avelino
- Carretero Cañado Javier
- De Miguel Alonso Luis
- Del Viso Martin Sergio
- Delgado Martin Isabel
- Diaz Gridilla Carlos
- Guilleuma Cuquerella Elena
- Invernon Sacristan Roberto Isaias
- Lopez Lopez Fernando
- Quero Fuertes Miguel Angel
- Rodero Garcia Jesus Miguel
- Rodriguez Gombau Gloria
- Ruiz Bazaga Adolfo
- Santos Blanca Fernando
- Viñuales Hermida Pablo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814610, I/A 3 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: GENERAL PERON 40 2024 SL
Administrador Solidario
- Diaz Gridilla Carlos
- Muñoz Perez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46465 , F 24, S 8, H M 815925, I/A 1 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS ALTAMIRA SA
Consejero
- De La Peña Carreton Jorge
- Diaz Gridilla Carlos
- Vozmediano Serrano Maria Del Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6843 , F 54, S 8, H SE 48182, I/A 40 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-41
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS ALTAMIRA SA
Apoderado Solidario
- Diaz Gridilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6843 , F 54, S 8, H SE 48182, I/A 40 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-41
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS ALTAMIRA SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Gridilla Carlos
- Vozmediano Serrano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6843 , F 54, S 8, H SE 48182, I/A 40 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-41
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS DE LA LINERA SA
Consejero
- De La Peña Carreton Jorge
- Diaz Gridilla Carlos
- Vozmediano Serrano Maria Del Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6515 , F 150, S 8, H SE 48186, I/A 39 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-41
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS DE LA LINERA SA
Apoderado Solidario
- Diaz Gridilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6515 , F 150, S 8, H SE 48186, I/A 39 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-41
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ GRIDILLA CARLOS
Mostramos los datos de DIAZ GRIDILLA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GRIDILLA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos