GUILLERMO CEJAS ELEJABEITIA
Informe ejecutivo de GUILLERMO CEJAS ELEJABEITIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE GUILLERMO CEJAS ELEJABEITIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES AGRARIAS ARGENTINAS SL | Consejero | 27/12/2022 | |
INVERSIONES AGRARIAS ARGENTINAS SL | Secretario | 27/12/2022 | |
NESTRA 2000 SL | Secretario | 08/08/2018 | |
QIP SPAIN SL | Secretario | 12/06/2018 | |
KUMATECO SL | Secretario | 08/08/2017 | |
KUMATECO SL | Consejero | 08/08/2017 | |
CHIQUAPO SL | Secretario | 10/07/2017 | |
CHIQUAPO SL | Consejero | 10/07/2017 | |
JALUA SPAIN SL | Vicepresidente | 22/02/2013 | 21/06/2013 |
JALUA SPAIN SL | Consejero | 21/06/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUILLERMO CEJAS ELEJABEITIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLERMO CEJAS ELEJABEITIA
Empresa: INVERSIONES AGRARIAS ARGENTINAS SL
Consejero
- Argentina Farmland Investors Llc
- Guillermo Cejas Elejabeitia
- Pedro Antonio Quintero Sanson
Liquidador
Presidente
Secretario
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 90, S 8, H TF 32114, I/A 2 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: NESTRA 2000 SL
Liquidador
Presidente
Secretario
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 59, S 8, H TF 29540, I/A 14 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: QIP SPAIN SL
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3017 , F 122, S 8, H TF 21868, I/A 24 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-38
Empresa: KUMATECO SL
Consejero
- Antonio Cejas Rodriguez
- Guillermo Cejas Elejabeitia
- Quintero Sanson Pedro
Liquidador
Presidente
Secretario
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 169, S 8, H TF 16403, I/A 9 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-38
Empresa: CHIQUAPO SL
Consejero
- Antonio Cejas Rodriguez
- Guillermo Cejas Elejabeitia
- Quintero Sanson Pedro
Liquidador
Presidente
Secretario
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 164, S 8, H TF 16409, I/A 14 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-38
Empresa: JALUA SPAIN SL
Consejero
- De Abreu Mariani Pedro
- Giffoni De Castro Neves Joao Mauricio
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 154, S 8, H TF 27975, I/A 8 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: JALUA SPAIN SL
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 154, S 8, H TF 27975, I/A 7 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Empresa: TAPAZECA SL
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 207, S 8, H TF 16385, I/A 13 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-38
Empresa: MENEZUCA SL
Consejero
- Antonio Cejas Rodriguez
- Guillermo Cejas Elejabeitia
- Quintero Sanson Pedro
Liquidador
Presidente
Secretario
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 62, S 8, H TF 16381, I/A 9 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
Empresa: TECNOETNO INVESTMENT HOLDINGS SL
Consejero
- Antonio Cejas Rodriguez
- Guillermo Cejas Elejabeitia
- Quintero Sanson Pedro
Liquidador
Presidente
Secretario
- Guillermo Cejas Elejabeitia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 182, S 8, H TF 18931, I/A 9 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-38
VER MAS ACTOS
Información de GUILLERMO CEJAS ELEJABEITIA
Mostramos los datos de GUILLERMO CEJAS ELEJABEITIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLERMO CEJAS ELEJABEITIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos