ANTONIO CEJAS RODRIGUEZ
Informe ejecutivo de ANTONIO CEJAS RODRIGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ANTONIO CEJAS RODRIGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NESTRA 2000 SL | Presidente | 08/08/2018 | |
NESTRA 2000 SL | Consejero | 08/08/2018 | |
KUMATECO SL | Presidente | 08/08/2017 | |
KUMATECO SL | Consejero | 08/08/2017 | |
CHIQUAPO SL | Presidente | 10/07/2017 | |
CHIQUAPO SL | Consejero | 10/07/2017 | |
MENEZUCA SL | Presidente | 18/06/2012 | |
MENEZUCA SL | Consejero | 18/06/2012 | |
TECNOETNO INVESTMENT HOLDINGS SL | Presidente | 13/02/2012 | |
TECNOETNO INVESTMENT HOLDINGS SL | Consejero | 13/02/2012 |
VINCULACIONES DE ANTONIO CEJAS RODRIGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO CEJAS RODRIGUEZ
Empresa: NESTRA 2000 SL
Consejero
- Antonio Cejas Rodriguez
- Cardini Filippo
- Glassman Jennifer
Liquidador
Presidente
- Antonio Cejas Rodriguez
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 59, S 8, H TF 29540, I/A 14 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: KUMATECO SL
Consejero
- Antonio Cejas Rodriguez
- Guillermo Cejas Elejabeitia
- Quintero Sanson Pedro
Liquidador
Presidente
- Antonio Cejas Rodriguez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 169, S 8, H TF 16403, I/A 9 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-38
Empresa: CHIQUAPO SL
Consejero
- Antonio Cejas Rodriguez
- Guillermo Cejas Elejabeitia
- Quintero Sanson Pedro
Liquidador
Presidente
- Antonio Cejas Rodriguez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1742 , F 164, S 8, H TF 16409, I/A 14 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-38
Empresa: MENEZUCA SL
Consejero
- Antonio Cejas Rodriguez
- Guillermo Cejas Elejabeitia
- Quintero Sanson Pedro
Liquidador
Presidente
- Antonio Cejas Rodriguez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 62, S 8, H TF 16381, I/A 9 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
Empresa: TECNOETNO INVESTMENT HOLDINGS SL
Consejero
- Antonio Cejas Rodriguez
- Guillermo Cejas Elejabeitia
- Quintero Sanson Pedro
Liquidador
Presidente
- Antonio Cejas Rodriguez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 182, S 8, H TF 18931, I/A 9 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-38
Información de ANTONIO CEJAS RODRIGUEZ
Mostramos los datos de ANTONIO CEJAS RODRIGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO CEJAS RODRIGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos