GUILLA OLIVA RICARDO
Informe ejecutivo de GUILLA OLIVA RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUILLA OLIVA RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONS AGRARIES GUILLA SL | Administrador Mancomunado | 27/05/2024 |
VINCULACIONES DE GUILLA OLIVA RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLA OLIVA RICARDO
Empresa: EXPLOTACIONS AGRARIES GUILLA SL
Administrador Mancomunado
- Guilla Boladeres Anna Maria
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 12205, I/A 4 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-25
Empresa: EXPLOTACIONS AGRARIES GUILLA SL
Administrador Solidario
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 12205, I/A 4 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Apoderado Solidario
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 13 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Liquidador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 13 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Liquidador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 12 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Administrador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 12 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Administrador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 11 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Apoderado Solidario
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 55, S 8, H L 1969, I/A 10 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Administrador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 55, S 8, H L 1969, I/A 9 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Administrador Solidario
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 55, S 8, H L 1969, I/A 9 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-25
Información de GUILLA OLIVA RICARDO
Mostramos los datos de GUILLA OLIVA RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLA OLIVA RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos