GUILLA OLIVA JOSE
Informe ejecutivo de GUILLA OLIVA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUILLA OLIVA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONS AGRARIES GUILLA SL | Administrador Solidario | 27/05/2024 | |
EXCAVACIONES GUILLA SA | Liquidador Mancomunado | 29/03/2022 | 09/03/2023 |
EXCAVACIONES GUILLA SA | Apoderado Solidario | 22/05/2014 | 09/03/2023 |
EXCAVACIONES GUILLA SA | Administrador Mancomunado | 05/05/2014 | 29/03/2022 |
EXCAVACIONES GUILLA SA | Administrador Solidario | 05/05/2014 | |
OBRES I ENGINYERIA RURALS I URBANES SL | Administrador Mancomunado | 03/06/2011 |
VINCULACIONES DE GUILLA OLIVA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLA OLIVA JOSE
Empresa: EXPLOTACIONS AGRARIES GUILLA SL
Administrador Solidario
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 12205, I/A 4 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Apoderado Solidario
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 13 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Liquidador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 13 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Liquidador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 12 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Administrador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 12 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Administrador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 99, S 8, H L 1969, I/A 11 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Apoderado Solidario
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 55, S 8, H L 1969, I/A 10 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Administrador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 55, S 8, H L 1969, I/A 9 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-25
Empresa: EXCAVACIONES GUILLA SA
Administrador Solidario
- Guilla Oliva Jose
- Guilla Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 55, S 8, H L 1969, I/A 9 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-25
Administrador Mancomunado
- Guilla Oliva Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1079 , F 39, S 8, H L 21297, I/A 3 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-25
Información de GUILLA OLIVA JOSE
Mostramos los datos de GUILLA OLIVA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLA OLIVA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos