GUILBAUD MARGAUX ODETTE MARIE
Informe ejecutivo de GUILBAUD MARGAUX ODETTE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUILBAUD MARGAUX ODETTE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA PATXOULA SL | Vicepresidente | 29/08/2016 | |
NUEVA PATXOULA SL | Consejero Delegado | 29/08/2016 | |
NUEVA PATXOULA SL | Consejero | 29/08/2016 |
VINCULACIONES DE GUILBAUD MARGAUX ODETTE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILBAUD MARGAUX ODETTE MARIE
Empresa: PATXOULA DISTRIBUCION SL
Administrador Solidario
- Guilbaud Margaux Odette Marie
- Rigault Maxime Rodolphe
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 89, S 8, H NA 34038, I/A 3 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-31
Empresa: NUEVA PATXOULA SL
Consejero Delegado
- Guilbaud Margaux Odette Marie
- Rigault Maxime Rodolphe
Consejero
- Asiain Ayala Angel Javier
- Guilbaud Margaux Odette Marie
- Herraiz Gracia Jose Antonio
- Rigault Maxime Rodolphe
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Guilbaud Margaux Odette Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 88, S 8, H NA 34950, I/A 2 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-31
Empresa: NUEVA PATXOULA SL
Administrador Solidario
- Guilbaud Margaux Odette Marie
- Rigault Maxime Rodolphe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 88, S 8, H NA 34950, I/A 2 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-31
Empresa: NUEVA PATXOULA SL
Administrador Solidario
- Guilbaud Margaux Odette Marie
- Rigault Maxime Rodolphe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 86, S 8, H NA 34950, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-31
Empresa: PATXOULA DISTRIBUCION SL
Administrador Solidario
- Guilbaud Margaux Odette Marie
- Rigault Maxime Rodolphe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 87, S 8, H NA 34038, I/A 1 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-31
Información de GUILBAUD MARGAUX ODETTE MARIE
Mostramos los datos de GUILBAUD MARGAUX ODETTE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILBAUD MARGAUX ODETTE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos