ASIAIN AYALA ANGEL JAVIER
Informe ejecutivo de ASIAIN AYALA ANGEL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ASIAIN AYALA ANGEL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA PATXOULA SL | Secretario | 29/08/2016 | |
NUEVA PATXOULA SL | Consejero | 29/08/2016 | |
MOREA INVERSIONES SA | Secretario | 16/03/2012 | |
MOREA INVERSIONES SA | Consejero | 17/05/2002 |
VINCULACIONES DE ASIAIN AYALA ANGEL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASIAIN AYALA ANGEL JAVIER
Empresa: NUEVA PATXOULA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Asiain Ayala Angel Javier
- Guilbaud Margaux Odette Marie
- Herraiz Gracia Jose Antonio
- Rigault Maxime Rodolphe
Presidente
Secretario
- Asiain Ayala Angel Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 88, S 8, H NA 34950, I/A 2 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-31
Empresa: MOREA INVERSIONES SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Asiain Ayala Angel Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 173, S 8, H NA 18206, I/A 10 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-31
Empresa: MOREA INVERSIONES SA
Consejero
- Asiain Ayala Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898 , F 169, S 8, H NA 18206, I/A00000 (17/05/2002)
CVE: BORME-A-2011-19-31
Información de ASIAIN AYALA ANGEL JAVIER
Mostramos los datos de ASIAIN AYALA ANGEL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASIAIN AYALA ANGEL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos