GUERRERO SEIJO ILDEFONSO
Informe ejecutivo de GUERRERO SEIJO ILDEFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUERRERO SEIJO ILDEFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS FARMACEUTICOS ARCENSE SL | Apoderado | 06/06/2016 |
VINCULACIONES DE GUERRERO SEIJO ILDEFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO SEIJO ILDEFONSO
Empresa: SERVICIOS FARMACEUTICOS ARCENSE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Guerrero Seijo Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 92, S 8, H CA 49419, I/A 2 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-11
Empresa: RESIDENCIAL LAGO DE ARCOS SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Seijo Ildefonso
- INVERSION Y DESARROLLO PYMES ESPAÑOLAS SCR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 21, S 8, H CA 11262, I/A 17 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-11
Empresa: RESIDENCIAL LAGO DE ARCOS SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Seijo Ildefonso
- INVERSION Y DESARROLLO PYMES ESPAÑOLAS SCR SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 20, S 8, H CA 11262, I/A 16 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-11
Empresa: RESIDENCIAL LAGO DE ARCOS SL
Administrador Mancomunado
- Guerrero Seijo Ildefonso
- INVERSION Y DESARROLLO PYMES ESPAÑOLAS SCR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 19, S 8, H CA 11262, I/A 13 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-11
Información de GUERRERO SEIJO ILDEFONSO
Mostramos los datos de GUERRERO SEIJO ILDEFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO SEIJO ILDEFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos