FERNANDEZ NEIRA ANTONIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ NEIRA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ NEIRA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOREGAN SA | Consejero Delegado Solidario | 17/05/2018 | |
AUTOREGAN SA | Consejero | 17/05/2018 | |
SERVICIOS FARMACEUTICOS ARCENSE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ NEIRA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ NEIRA ANTONIA
Empresa: AUTOREGAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Neira Antonia
- Valenzuela Hidalgo Francisco
- Valenzuela Iglesias Francisco
Consejero
- Fernandez Neira Antonia
- Valenzuela Hidalgo Francisco
- Valenzuela Iglesias Antonio Javier
- Valenzuela Iglesias Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 98, S 8, H CA 1459, I/A 14 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-11
Empresa: AUTOREGAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Neira Antonia
- Valenzuela Hidalgo Francisco
- Valenzuela Iglesias Francisco
Consejero
- Fernandez Neira Antonia
- Valenzuela Hidalgo Francisco
- Valenzuela Iglesias Antonio Javier
- Valenzuela Iglesias Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 98, S 8, H CA 1459, I/A 14 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-11
Empresa: SERVICIOS FARMACEUTICOS ARCENSE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Neira Antonia
- Guerrero Armario Ildefonso Isidoro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 92, S 8, H CA 49419, I/A 2 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-11
Empresa: AUTOREGAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Neira Antonia
- Valenzuela Hidalgo Francisco
- Valenzuela Iglesias Francisco
Consejero
- Fernandez Neira Antonia
- Valenzuela Hidalgo Francisco
- Valenzuela Iglesias Antonio Javier
- Valenzuela Iglesias Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 96, S 8, H CA 1459, I/A 11 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-11
Empresa: AUTOREGAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Neira Antonia
- Valenzuela Hidalgo Francisco
- Valenzuela Iglesias Francisco
Consejero
- Fernandez Neira Antonia
- Valenzuela Hidalgo Francisco
- Valenzuela Iglesias Antonio Javier
- Valenzuela Iglesias Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 95, S 8, H CA 1459, I/A 10 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-11
Empresa: AUTOREGAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Neira Antonia
- Valenzuela Hidalgo Francisco
- Valenzuela Iglesias Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 95, S 8, H CA 1459, I/A 10 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-11
Información de FERNANDEZ NEIRA ANTONIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ NEIRA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ NEIRA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos