GUALDA RODRIGUEZ ANABEL
Informe ejecutivo de GUALDA RODRIGUEZ ANABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUALDA RODRIGUEZ ANABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NESTLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2018 |
VINCULACIONES DE GUALDA RODRIGUEZ ANABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUALDA RODRIGUEZ ANABEL
Empresa: NESTLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gualda Rodriguez Anabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 24, S 8, H B 508302, I/A 16 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44176 , F 19, S 8, H B 19573, I/A 1731 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado
- Gualda Rodriguez Anabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41397 , F 125, S 8, H B 19573, I/A 1610 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-08
Información de GUALDA RODRIGUEZ ANABEL
Mostramos los datos de GUALDA RODRIGUEZ ANABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUALDA RODRIGUEZ ANABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos