ARIMONT LINCOLN BARBARA
Informe ejecutivo de ARIMONT LINCOLN BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARIMONT LINCOLN BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NESTLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2019 | 04/05/2022 |
NESTLE ESPAÑA SA | Director | 20/12/2018 | 14/12/2021 |
NESTLE ESPAÑA SA | Apoderado | 02/09/2009 | 30/12/2014 |
VINCULACIONES DE ARIMONT LINCOLN BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIMONT LINCOLN BARBARA
Empresa: NESTLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arimont Lincoln Barbara
- Galipienso Eri Carlota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47708 , F 49, S 8, H B 508302, I/A 59 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Director
- Arimont Lincoln Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47919 , F 60, S 8, H B 19573, I/A 1952 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Empresa: NESTLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arimont Lincoln Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 183, S 8, H B 508302, I/A 24 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Director
- Arimont Lincoln Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46600 , F 212, S 8, H B 19573, I/A 1857 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44176 , F 19, S 8, H B 19573, I/A 1731 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado
- Arimont Lincoln Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 187, S 8, H B 19573, I/A 1584 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-08
Información de ARIMONT LINCOLN BARBARA
Mostramos los datos de ARIMONT LINCOLN BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIMONT LINCOLN BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos