GROS ARTEAGA JAVIER MARIA
Informe ejecutivo de GROS ARTEAGA JAVIER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GROS ARTEAGA JAVIER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROSPARK SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2024 | |
AGROSPARK SL | Administrador Mancomunado | 05/07/2024 |
VINCULACIONES DE GROS ARTEAGA JAVIER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GROS ARTEAGA JAVIER MARIA
Empresa: AGROSPARK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gros Arteaga Guadalupe
- Gros Arteaga Javier Maria
- Gros Arteaga Manuel
- Gros Arteaga Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74322, I/A 2 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-50
Empresa: AGROSPARK SL
Administrador Mancomunado
- Gros Arteaga Javier Maria
- Gros Arteaga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74322, I/A 1 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-50
Empresa: INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION SA
Consejero
- Gallostra Isern Juan
- Gros Arteaga Javier Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46243 , F 115, S 8, H B 73474, I/A 130 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Empresa: INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46243 , F 114, S 8, H B 73474, I/A 129 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-08
Empresa: INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Elias Viñeta Luis
- Gallostra Isern Juan
- Gros Arteaga Javier Maria
- Valenti Nin Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 197, S 8, H B 73474, I/A 105 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-08
Empresa: INMOBILIARIA DE PROMOCION ESCOLAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alegre Selga Lluis
- Costa Vilarrasa Isabel
- Elias Viñeta Luis
- Gallostra Isern Juan
- Gros Arteaga Javier Maria
- Udina Abello Elisabeth
- Valenti Nin Josep Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41993 , F 11, S 8, H B 33062, I/A 110 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Empresa: INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION SA
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34671 , F 161, S 8, H B 73474, I/A 80 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Información de GROS ARTEAGA JAVIER MARIA
Mostramos los datos de GROS ARTEAGA JAVIER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GROS ARTEAGA JAVIER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos