GROS ARTEAGA GUADALUPE
Informe ejecutivo de GROS ARTEAGA GUADALUPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GROS ARTEAGA GUADALUPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROSPARK SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2024 |
VINCULACIONES DE GROS ARTEAGA GUADALUPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GROS ARTEAGA GUADALUPE
Empresa: AGROSPARK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gros Arteaga Guadalupe
- Gros Arteaga Javier Maria
- Gros Arteaga Manuel
- Gros Arteaga Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74322, I/A 2 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-50
Empresa: DELICIAS ARTEAGA SL
Liquidador
- Gros Arteaga Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146, L 104, F 159, S 8, H AV 5504, I/A 4 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-05
Empresa: DELICIAS ARTEAGA SL
Administrador Unico
- Gros Arteaga Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146, L 104, F 159, S 8, H AV 5504, I/A 4 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-05
Empresa: GROS BUSINESS COACHING SL
Liquidador
- Gros Arteaga Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24162 , F 90, S 8, H M 434203, I/A 3 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Empresa: GROS BUSINESS COACHING SL
Administrador Unico
- Gros Arteaga Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24162 , F 90, S 8, H M 434203, I/A 3 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Empresa: DELICIAS ARTEAGA SL
Administrador Unico
- Gros Arteaga Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146, L 104, F 157, S 8, H AV 5504, I/A 1 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-05
Información de GROS ARTEAGA GUADALUPE
Mostramos los datos de GROS ARTEAGA GUADALUPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GROS ARTEAGA GUADALUPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos