GRAZIELLA TERRANEO
Informe ejecutivo de GRAZIELLA TERRANEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRAZIELLA TERRANEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRYM FASHION ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 25/04/2016 | |
PRYM FASHION ESPAÑA SL | Apoderado | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE GRAZIELLA TERRANEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAZIELLA TERRANEO
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34747 , F 165, S 8, H B 24132, I/A 32 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Consejero
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 68, S 8, H B 24132, I/A 31 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 68, S 8, H B 24132, I/A 30 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 68, S 8, H B 24132, I/A 29 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Apoderado
- Graziella Terraneo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 67, S 8, H B 24132, I/A 27 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Consejero
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 65, S 8, H B 24132, I/A 24 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Información de GRAZIELLA TERRANEO
Mostramos los datos de GRAZIELLA TERRANEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAZIELLA TERRANEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos