GIOVANNI CICERI
Informe ejecutivo de GIOVANNI CICERI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIOVANNI CICERI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRYM FASHION ITALIA S.P.A | REPR.SUCURS. | 10/01/2019 |
VINCULACIONES DE GIOVANNI CICERI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIOVANNI CICERI
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Giovanni Ciceri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34747 , F 167, S 8, H B 24132, I/A 33 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-08
Empresa: PRYM FASHION ITALIA S.P.A
REPR.SUCURS.
- Giovanni Ciceri
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46703 , F 204, S 8, H B 528238, I/A 1 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Giovanni Ciceri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 68, S 8, H B 24132, I/A 31 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Consejero
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Presidente
Secretario
- Giovanni Ciceri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 68, S 8, H B 24132, I/A 31 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 68, S 8, H B 24132, I/A 30 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 68, S 8, H B 24132, I/A 29 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Secretario
- Giovanni Ciceri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 67, S 8, H B 24132, I/A 26 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-08
Empresa: PRYM FASHION ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Consejero
- Giovanni Ciceri
- Graziella Terraneo
- Marco Corti
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33981 , F 65, S 8, H B 24132, I/A 24 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Información de GIOVANNI CICERI
Mostramos los datos de GIOVANNI CICERI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIOVANNI CICERI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos