GRANADOS PEREZ DE GRACIA ICIAR
Informe ejecutivo de GRANADOS PEREZ DE GRACIA ICIAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRANADOS PEREZ DE GRACIA ICIAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMICON SA | Apoderado Solidario | 28/04/2020 | |
NOVANTIA INTEGRAL SA | Apoderado Solidario | 30/01/2020 | |
ISTEM SL | Apoderado Solidario | 27/01/2020 | |
INNOVIA COPTALIA SA | Apoderado | 25/10/2017 | |
COPCISA CORP SL | Apoderado Solidario | 03/08/2015 | |
NOVANTIA INTEGRAL SA | Apoderado | 25/10/2012 | |
INNOVIA COPTALIA SA | Apoderado | 02/07/2012 | |
PABASA EUROASFALT SA | Apoderado | 15/07/2009 |
VINCULACIONES DE GRANADOS PEREZ DE GRACIA ICIAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANADOS PEREZ DE GRACIA ICIAR
Empresa: HORMICON SA
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Granados Perez De Gracia Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41470 , F 158, S 8, H B 70362, I/A 46 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-08
Empresa: NOVANTIA INTEGRAL SA
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Granados Perez De Gracia Iciar
- Puig Roig Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 205, S 8, H B 205429, I/A 53 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08
Empresa: ISTEM SL
Apoderado Solidario
- Arconada Puertas Jose Luis
- Granados Perez De Gracia Iciar
- Puig Roig Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45635 , F 155, S 8, H B 254002, I/A 84 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: INNOVIA COPTALIA SA
Apoderado
- Arconada Puertas Jose Luis
- Giron Garcia Jose Marcos
- Gonzalez Sanchez Francisco Javier
- Granados Perez De Gracia Iciar
- Martin Useros Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32719 , F 216, S 8, H M 538047, I/A 27 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: COPCISA CORP SL
Apoderado Solidario
- Granados Perez De Gracia Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44284 , F 206, S 8, H B 265779, I/A 38 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
Empresa: NOVANTIA INTEGRAL SA
Apoderado
- Arconada Puertas Jose Luis
- Granados Perez De Gracia Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39000 , F 180, S 8, H B 205429, I/A 35 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Empresa: INNOVIA COPTALIA SA
Apoderado
- Arconada Puertas Jose Luis
- Granados Perez De Gracia Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29898 , F 56, S 8, H M 538047, I/A 9 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Empresa: EUROPEA DE ASFALTOS SA
Apoderado Solidario
- Granados Perez De Gracia Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 187, S 8, H TO 25612, I/A 16 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-45
Empresa: PAVIMENTOS BARCELONA SA
Apoderado
- Granados Perez De Gracia Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40364 , F 112, S 8, H B 24852, I/A 72 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: PARSI SA PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Apoderado
- Aguilar Bravo Jose Antonio
- Alvaro Garcia Antonio
- Amador Casado Demetrio
- Aparicio Iglesias Felipe
- Bascuñana Mañas Jose
- Carrio Codinach Luis
- Corretge Bonet Luis
- Corretje Carne Jordi
- Cubero Hernandez Manuel
- Del Peso Repiso Antonio
- Fabregas Grau Francisco Javier
- Fernandez Sabina Juan
- Garcia Fernandez Juan
- Garcia Palanca Salvador
- Gil Batalla Braulio
- Gonzalez Coll Adriano
- Gonzalez Martinez Antonio
- Granados Perez De Gracia Iciar
- Guerrero Urrutia Jose Maria
- Hernandez Ribas Albert
- Illa Bach Juan
- Labrum Michael George
- Latorre Perez Pilar
- Lluch Diaz Enrique
- Martin Campillo Jose David
- Martins Cotelo Robert H B
- Montes Fabregas Josep
- Nicholas John Roberts
- Olivares Beltran Esperanza
- Olivella Mas Eduardo
- Pallas Casadevalls Joaquin
- Pallas Casadevalls Miguel
- Quiles Sanchez Placido
- Reginal Robert Key
- Riera Carles Rosa
- Robert James Bell
- Rodriguez Crespo Elias
- Rodriguez Salmoral Blanca
- Ronald Andrew Fleming
- Sances Lopez Rafael
- Stephen Allison
- Tenor Gomez Rafael
- Vela Moreno Angel
- Vila Orriols Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38843 , F 215, S 8, H B 49208, I/A 138 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Información de GRANADOS PEREZ DE GRACIA ICIAR
Mostramos los datos de GRANADOS PEREZ DE GRACIA ICIAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANADOS PEREZ DE GRACIA ICIAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos