GRANADOS CATALA JUAN RAMON
Informe ejecutivo de GRANADOS CATALA JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRANADOS CATALA JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETRO MASTER SL | Administrador Unico | 13/09/2013 | |
MASTER COSTA AZUL SL | Administrador Unico | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE GRANADOS CATALA JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANADOS CATALA JUAN RAMON
Empresa: PETRO MASTER SL
Administrador Unico
- Granados Catala Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612, L 1174, F 8, S 8, H CS 34992, I/A 2 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-12
Empresa: PETRO MASTER SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Condomina Jose
- Granados Catala Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612, L 1174, F 8, S 8, H CS 34992, I/A 2 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-12
Empresa: PETRO MASTER SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Condomina Jose
- Granados Catala Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612, L 1174, F 6, S 8, H CS 34992, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-12
Empresa: MASTER COSTA AZUL SL
Administrador Unico
- Granados Catala Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353, L 916, F 203, S 8, H CS 26381, I/A 4 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-12
Empresa: MASTER COSTA AZUL SL
Administrador Unico
- Granados Catala Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353, L 916, F 203, S 8, H CS 26381, I/A 3 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-12
Empresa: MUEBLES JUAN GRANADOS SL
Administrador Unico
- Granados Catala Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 386, F 85, S 8, H CS 9044,BIS , I/ 6 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-12
Empresa: MUEBLES JUAN GRANADOS SL
Administrador Unico
- Granados Catala Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819, L 386, F 85, S 8, H CS 9044,BIS , I/ 5 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-12
Información de GRANADOS CATALA JUAN RAMON
Mostramos los datos de GRANADOS CATALA JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANADOS CATALA JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos