DE LA CRUZ CONDOMINA JOSE
Informe ejecutivo de DE LA CRUZ CONDOMINA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA CRUZ CONDOMINA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE LA CRUZ RUIZ HEREDEROS SL | Administrador Unico | 25/07/2018 | |
DE LA CRUZ RUIZ HEREDEROS SL | Socio Unico | 25/07/2018 | |
C R H URBANER 3 SL | Administrador Unico | 19/01/2018 |
VINCULACIONES DE DE LA CRUZ CONDOMINA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CRUZ CONDOMINA JOSE
Empresa: DE LA CRUZ RUIZ HEREDEROS SL
Socio Único
- De La Cruz Condomina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867, L 434, F 199, S 8, H CS 11970, I/A 8 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-12
Empresa: DE LA CRUZ RUIZ HEREDEROS SL
Administrador Unico
- De La Cruz Condomina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867, L 434, F 198, S 8, H CS 11970, I/A 7 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-12
Empresa: DE LA CRUZ RUIZ HEREDEROS SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Condomina Jose
- Ruiz Rodriguez Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867, L 434, F 198, S 8, H CS 11970, I/A 7 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-12
Empresa: C R H URBANER 3 SL
Administrador Unico
- De La Cruz Condomina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238, L 801, F 69, S 8, H CS 22804, I/A 6 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-12
Empresa: C R H URBANER 3 SL
Administrador Unico
- De La Cruz Condomina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238, L 801, F 69, S 8, H CS 22804, I/A 5 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-12
Empresa: PETRO MASTER SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Condomina Jose
- Granados Catala Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612, L 1174, F 8, S 8, H CS 34992, I/A 2 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-12
Empresa: PETRO MASTER SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Condomina Jose
- Granados Catala Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612, L 1174, F 6, S 8, H CS 34992, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-12
Información de DE LA CRUZ CONDOMINA JOSE
Mostramos los datos de DE LA CRUZ CONDOMINA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CRUZ CONDOMINA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos