GRACIA GOMEZ MARTA
Informe ejecutivo de GRACIA GOMEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GRACIA GOMEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOJALIA INVESTMENT SL | Administrador Concursal | 17/02/2020 | |
PUENTE GENIL 2003 SL | Vicesecretario No Consejero | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE GRACIA GOMEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRACIA GOMEZ MARTA
Empresa: BOJALIA INVESTMENT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BOJALIA INVESTMENT SL
Nif:B93257731
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Gracia Gomez Marta
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA
Juez / Ponente:ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Fecha de Resolución:05/09/2019
Número Procedimiento Concursal:426/2019
Datos Registrales:
Tomo:
2546
Libro:
0
Folio:
66
Hoja:
8-37452
Inscripción:
4
Fecha Inscripción17/02/2020
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 66, S 8, H CO 37452, I/A 4 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-14
Empresa: PUENTE GENIL 2003 SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Gracia Gomez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 53, S 8, H CO 19735, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-14
Información de GRACIA GOMEZ MARTA
Mostramos los datos de GRACIA GOMEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRACIA GOMEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos